Lana, Abteilung I, am zi. März 1911. 231 Dr. Eder. Innsbruck, den 7. April Erinnerungen. G.-Zl. (Z II 8!'/l 1/2 Edikt. Wider August Wöllik, Gastwirt, ehemals in Tarvis wohnhaft, dessen Aufenthalt unbekannt ist, wurde bei dem k. k. Bezirksgerichte in Bozen von der Firma H. Mumelter <k Söhne, Weingroßhandlung iu Bozen, wegen 233 X 54 U s. A. eine Klage ange bracht. Auf Grund der Klage wurde die erste Tagsatzung auf den 14. April 1911, vormittags 10 Uhr, bei diesem Gerichte, Zimmer Nr. 4, anberaumt
in das Register Abteilung -k,. Sitz der Firma: Kufstein. Firmawortlaut: „Gg. Eichinger, Blumen-Industrie, Kufstein'. Betriebsgegenstand: Fabrikation von chemisch prä parierten Naturblnmen und Pflanzen. Inhaber (I ): Georg Eichinger, Kaufmann in Kufstein. Prokura erteilt: dem Arthur Busch, Prokurist in Knsstein. Datum der Eintragung: 30. März I9II. K. k. Landes- als Handelsgericht Innsbruck, Abteilung III, am 30. März 1911. löl Trafoier. G.-Z. Firm. 25 3 Kundmachung. Gen
. I «t> In das Genossenschaftsregister des k. k. Landesge richtes Innsbruck, betreffend die Firma: Spar- und Darlehenskassen - Verein für die Gemeinde Rietz, Bezirkshauplmannschast Jmst, registrierte Genossen schaft mit unbeschränkter Haftung, wurde heute ein getragen : In der Vollversammlung vom IS. März 1911 wurde an Stelle der ausgeschiedenen Vorstandsmit glieder Otto Haas und Anton Prantl, ersterer wieder und Ferdinand Prantl, Wagner in Rietz, neu in den Vorstand gewählt. K. k. Landesgericht Innsbruck, Abteilung III, am 3. April 1911. 152
Trassier. G.-Z l. Firm. 229 Kundmacbunki» Gen. II 2!> Löschung einer Firma. Gelöscht wurde im Register für Gefellschaftssirmeu: Sitz der Firma: Kematen in Tirol. Firmawortlaut: „Hörtnagl >k Panlnzzi, Ziegelei, Kematen'. Infolge Todes und Geschäftsauflösung. Datum der Eintragung: 23. März 1911. K. k. Landes- als Handelsgericht Innsbruck. Abteilung III, am 23. März 1911. 151 Trafoier. 1911 G.-Z. Firm. 231 Kundmachung. Gen. III 102 In das Genossenschaftsregister deS k. k. Landesge richtes Innsbruck
, betreffend die Firma: Spar- und Darlehenskassen - Verein sür die Gemeinde Sistrans, registrierte Genossenschaft mit dem Sitze in Sistrans, wurde heute eingetragen: In der Vollversammlung am 19. Febr. 1911 wurde an Stelle des ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes Anton Schlögl, Obmannstellvertreter, Alois Kirchmair, Bauer iu Sistrans, Haus Str. 54, als Obmannstell vertreter, und Mathäus Kirchmair, Bauer in Sistrans, Haus Str. 54, als Vorstandsmitglied iu den Vorstand gewählt. 5k. k. Landesgericht Innsbruck